Artikkeleita

Vinkkejä laskelmiin (osa 2)


VIHJE 6: Kerro numero yhdellä 9: llä

Lisää tässä tapauksessa nolla numeron loppuun ja vähennä se alunumerosta. Tehdään seuraava kertolasku: 44 x 9.

Lisäämällä nolla luvun 44 loppuun saadaan 440.
Sitten vähennämme tästä arvosta alkuperäisen arvon: 440-44 = 396.
Joten 44 x 9 = 396.

Muita esimerkkejä:
27 x 9 = 270 - 27 = 243.
56 x 9 = 560 - 56 = 504.
33 x 9 = 330-33 = 297.

VIHJE 7: Kerro numero 99: llä

Lisää tässä tapauksessa vain 2 nollaa numeron loppuun ja vähennä se alunumerosta. Tehdään seuraava kertolasku: 44 x 99.

Lisäämällä 2 nollaa luvun 44 loppuun saadaan 4400.
Sitten vähennämme tästä arvosta alkuperäisen arvon: 4400-44 = 4356.
Siksi 44 x 99 = 4356.

Muita esimerkkejä:
27x99 = 2700-27 = 2673
56x99 = 5600-56 = 5544
33x99 = 3300-33 = 3267

VIHJE 8: Kerro numero yhdellä 101: llä

Kun 2-numeroinen numero AB kerrottuna 101: llä, tulos on ABAB. Joitakin esimerkkejä:

43 x 101 = 4343
32x101 = 3232
14 x 101 = 1414

VIHJE 9: Kerro 2 numeroa (2 numeroa), joilla on sama numero kuin kymmenillä, ja niiden yksikkönumeroiden summa on 10

Esimerkkejä kertolaskuista, jotka voidaan tehdä tällä menetelmällä: 42x48, 53x57, 21x29, 35x35, 87x83, 94x96 jne.

Seuraavia vaiheita on noudatettava:
1) Kerrotaan kymmenien luku (joka on yhtä suuri kuin 2 numeroa) sitä seuraavalla numerolla;
2) Kerrotaan yksikkönumerot normaalisti;
3) Laitoimme kaksi osaa yhteen.

Tehdään seuraava kertolasku: 53 x 57:
vaihe 1:
5x6 = 30
vaihe 2:
3x7 = 21
vaihe 3:
Laitimme kaksi numeroa yhteen: 3021.
Joten 53 x 57 = 3021.

Toinen esimerkki: 94x96:
vaihe 1:
9x10 = 90
vaihe 2:
4x6 = 24
vaihe 3:
Laitimme kaksi numeroa yhteen: 9024.
Joten 94 x 96 = 9024. Parrakas!

VIHJE 10: N ensimmäisen parittoman luonnollisen luvun summa

Summa n ensimmäinen pariton luonnollinen luku on yhtä suuri n2. esimerkkejä:

1) 5 ensimmäisen parittoman luonnollisen numeron summa (1 + 3 + 5 + 7 + 9):
Summa on yhtä suuri kuin 52 = 25.

2) 15 ensimmäisen parittoman luonnollisen luvun summa:
Summa on yhtä suuri kuin 152 = 225.

VIHJE 11: Kerro luku yhdellä 15: llä

Lisää numero puolikkaallaan ja kerro tulos 10: llä.
esimerkkejä:
14×15 =(14+7)×10=210
10,4×15=(10,4+5,2)×10=15,6×10=156

<